PROPISO FORMACION Y OTROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bahia de Pollensa, 13
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROPISO FORMACION Y OTROS SL
CIF B87882924
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 19/07/2017
Nombres Anteriores
- ALDESA FORMACION SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario ALDESA CONSTRUCCIONES SA
VINCULACIONES DE PROPISO FORMACION Y OTROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROPISO FORMACION Y OTROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALDESA CONSTRUCCIONES SA | Socio Unico | 05/09/2017 | 18/06/2020 |
Arenas Brualla Jose Luis | Administrador Mancomunado | 14/11/2017 | 18/06/2020 |
Arguelles Bustillo Jose Maria | Apoderado | 15/11/2018 | 18/06/2020 |
Cantero Garcia Juan Carlos | Apoderado | 15/11/2018 | 18/06/2020 |
Cobo Espejo Jesus | Apoderado | 15/11/2018 | 18/06/2020 |
Fernandez Romero Alfonso | Apoderado | 15/11/2018 | 18/06/2020 |
Frias Chicharro Sara | Apoderado | 15/11/2018 | 18/06/2020 |
Garcia Lopez Sergio | Apoderado | 15/11/2018 | 18/06/2020 |
Garcia Ramirez Manuel | Apoderado | 15/11/2018 | 18/06/2020 |
Lerida Garcia Ricardo | Administrador Mancomunado | 05/09/2017 | 18/06/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROPISO FORMACION Y OTROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36333 , F 146, S 8, H M 652773, I/A 11 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36333 , F 146, S 8, H M 652773, I/A 11 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36333 , F 146, S 8, H M 652773, I/A 11 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-28
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36333 , F 146, S 8, H M 652773, I/A 11 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36333 , F 146, S 8, H M 652773, I/A 10 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36333 , F 146, S 8, H M 652773, I/A 10 (27/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-66-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36333 , F 146, S 8, H M 652773, I/A 9 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36333 , F 145, S 8, H M 652773, I/A 8 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36333 , F 145, S 8, H M 652773, I/A 8 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36333 , F 145, S 8, H M 652773, I/A 7 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-28