PROPIEDAD AGRICOLA COLL DE ROSES SL - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social PROPIEDAD AGRICOLA COLL DE ROSES SL
CIF B17320383
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de bebidas
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROPIEDAD AGRICOLA COLL DE ROSES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROPIEDAD AGRICOLA COLL DE ROSES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anna Espelt Delclos | Administrador Solidario | 27/10/2009 | 08/11/2010 |
Damian Espelt Garriga | Administrador Solidario | 27/10/2009 | 08/11/2010 |
Alberto Valero Canales | Apoderado Solidario | 14/01/2010 | |
Gonzalo Valero Canales | Apoderado Solidario | 14/01/2010 | |
Carles Coll Riera | Administrador Unico | 27/10/2009 |
ACTOS BORME DE PROPIEDAD AGRICOLA COLL DE ROSES SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-2-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 137, S 8, H GI 3034, I/A 9 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 137, S 8, H GI 3034, I/A 9 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-17
Capital Anterior: | 5.882,50 | Euros |
Aumento de capital: | 117,50 | Euros |
Capital Actual: | 6.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 136, S 8, H GI 3034, I/A 8 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-171-17
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 136, S 8, H GI 3034, I/A 7 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-236-17
- Prestación a empresas y particulares de los siguientes servicios: A) La adquisición y venta de terrenos, la parcelación y urbanización de los mismos,la compraventa, administración, arrendamiento, subarriendo y explotación de toda clase de bienes y derechos muebles e inmuebles. Podrá la sociedad ded
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 136, S 8, H GI 3034, I/A 6 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 136, S 8, H GI 3034, I/A 6 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 136, S 8, H GI 3034, I/A 6 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 136, S 8, H GI 3034, I/A 6 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-17