PRONENCIA SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social PRONENCIA SA
CIF A82032384
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gonzalez Donate Marcos Miguel
VINCULACIONES DE PRONENCIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRONENCIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Donate Marcos Miguel | Administrador Unico | 29/10/2012 | 13/06/2013 |
Suarez Martin Pedro Luis | Administrador Unico | 23/10/2012 | 29/10/2012 |
Montalat Mallol Jose Maria | Administrador Mancomunado | 23/10/2012 | |
Suarez Martin Pedro Luis | Administrador Mancomunado | 23/10/2012 |
ACTOS BORME DE PRONENCIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13090 , F 150, S 8, H M 211547, I/A 9 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-28
- La extinción se produce como consecuencia de la absorción de la sociedad por la denominada "Tenebrava-3, S.L", inscritaen el Registro mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13090 , F 150, S 8, H M 211547, I/A 9 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-28
- NOTA MARGINAL DE CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL POR PLAZO DE SEIS MESES DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 231 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13090 , F 150, S 8, H M 211547, I/A 8/M (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13090 , F 150, S 8, H M 211547, I/A 8 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13090 , F 150, S 8, H M 211547, I/A 8 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 16º, 19º, 20º Y 21º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13090 , F 149, S 8, H M 211547, I/A 7 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13090 , F 149, S 8, H M 211547, I/A 7 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13090 , F 149, S 8, H M 211547, I/A 7 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-112-28