PRONA LEVANTE SL
Provincia Murcia
Razón Social PRONA LEVANTE SL
CIF B73112377
Capital Social 3980700.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gabriel Martinez Navarro
ORGANIGRAMA DE PRONA LEVANTE SL
VINCULACIONES DE PRONA LEVANTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PRONA LEVANTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gabriel Martinez Navarro | Administrador Unico | 20/10/2014 |
ACTOS BORME DE PRONA LEVANTE SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817 , F 67, S 8, H MU 37423, I/A 6 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-30
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817 , F 66, S 8, H MU 37423, I/A 5 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817 , F 66, S 8, H MU 37423, I/A 5 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-30
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817 , F 66, S 8, H MU 37423, I/A 5 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-30
Capital Anterior: | 3.548.700,00 | Euros |
Aumento de capital: | 432.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.980.700,00 | Euros |
Porcentaje: | 12,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817 , F 66, S 8, H MU 37423, I/A 4 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-5-30
- La prestacion de servicios de lavanderia y tintoreria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817 , F 66, S 8, H MU 37423, I/A 3 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-224-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-200-30
- Al publicar en su día el cese de Don Domingo Martínez Pérez como consejeroy Presidente del consejo, por error se omitió la designación de DON JERONIMO MARTINEZ NAVARRO COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1817 , F 66, S 8, H MU 37423, I/A 2 . (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-30