PROMTAL SERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PROMTAL SERVICIOS SL
CIF B82034216
Capital Social 5164016.2 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Órgano Administración Administrador único
Propietario OCCIDENTAL HOTELES MANAGEMENT SL
VINCULACIONES DE PROMTAL SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMTAL SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Diego De Gregorio Gregorio | Administrador Unico | 30/06/2011 | 30/01/2012 |
Diaz Albar Eduardo | Apoderado Mancomunado | 14/10/2009 | 30/01/2012 |
Felip Cotter Gabriel | Apoderado Mancomunado | 14/10/2009 | 30/01/2012 |
Garnica Alvarez Alonso Juan | Apoderado Mancomunado | 14/10/2009 | 30/01/2012 |
Giraldez Quiroga Joaquin | Apoderado Mancomunado | 14/10/2009 | 30/01/2012 |
Gonzalez Martin Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 14/10/2009 | 30/01/2012 |
Murillo Tena Manuel | Apoderado Mancomunado | 14/10/2009 | 30/01/2012 |
OCCIDENTAL HOTELES MANAGEMENT SL | Socio Unico | 05/01/2012 | 30/01/2012 |
Serra Sanchez Arturo | Apoderado Mancomunado | 14/10/2009 | 30/01/2012 |
Valero De Bernabe Alfonso Bautista | Apoderado Mancomunado | 14/10/2009 | 30/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMTAL SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13212 , F 88, S 8, H M 213877, I/A 11 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13212 , F 88, S 8, H M 213877, I/A 11 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13212 , F 88, S 8, H M 213877, I/A 11 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13212 , F 88, S 8, H M 213877, I/A 10 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13212 , F 88, S 8, H M 213877, I/A 9 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13212 , F 88, S 8, H M 213877, I/A 9 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13212 , F 88, S 8, H M 213877, I/A 9 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13212 , F 88, S 8, H M 213877, I/A 8 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-28
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.161.006,20 | Euros |
Capital Actual: | 5.164.016,20 | Euros |
Porcentaje: | 171.462,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13212 , F 87, S 8, H M 213877, I/A 7 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-223-28