PROMOVILLAS ESTUDIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cervantes, 15
Código Postal 33004
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOVILLAS ESTUDIO SL
CIF B53971891
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 10/02/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROMOVILLAS ESTUDIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOVILLAS ESTUDIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuesta Areces Ignacio | Administrador Concursal | 20/04/2012 | 04/10/2018 |
Lopez Castro Roiz Maria | Administrador Unico | 22/07/2011 | 13/08/2014 |
BUFETE LOPEZ CASTRO SL | Administrador Unico | 22/07/2011 |
ACTOS BORME DE PROMOVILLAS ESTUDIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 92, S 8, H AS 33303, I/A 7 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROMOVILLAS ESTUDIO SL
Nif:B53971891
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Cuesta Areces Ignacio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Fecha de Resolución:21/03/2012
Número Procedimiento Concursal:18/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3403
Libro:
0
Folio:
92
Hoja:
8-33303
Inscripción:
7
Fecha Inscripción04/10/2018
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 92, S 8, H AS 33303, I/A 7 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROMOVILLAS ESTUDIO SL
Nif:B53971891
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
Cese de las limitaciones de las facultades de administracion y dispsocion del deudor subsistentes
Fecha de Resolución:16/07/2018
Número Procedimiento Concursal:18/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3403
Libro:
0
Folio:
92
Hoja:
8-33303
Inscripción:
7
Fecha Inscripción04/10/2018
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 92, S 8, H AS 33303, I/A 7 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROMOVILLAS ESTUDIO SL
Nif:B53971891
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
DECLARAR LA CONCLUSION DEL CONCURSO EN EL QUE FIGURABA COMO DEUDORA PROMOVILLAS.ESTUDIO SL AL COMPROBARSE LA INEXISTENCIA DE BIENES Y DERECHOS REALIZABLES DEL CONCURSADO NI DE TERCEROS RESPONSABLES CON LOS QUE SATISFACER A LOS ACREEDORES
Fecha de Resolución:16/07/2018
Número Procedimiento Concursal:18/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3403
Libro:
0
Folio:
92
Hoja:
8-33303
Inscripción:
7
Fecha Inscripción04/10/2018
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 92, S 8, H AS 33303, I/A 7 (04/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-33
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 92, S 8, H AS 33303, I/A 6 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROMOVILLAS ESTUDIO SL
Nif:B53971891
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
LA SITUACION DEL CONCURSADO DURANTE LA FASE DE LIQUIDACION SERA LA DE SUSPENSION DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION SOBRE SU PATRIMONIO, CON TODOS LOS EFECTOS ESTABLECIDOS PARA ELLA EN EL TITULO III DE LA LEY
Fecha de Resolución:27/02/2014
Número Procedimiento Concursal:18/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3403
Libro:
0
Folio:
92
Hoja:
8-33303
Inscripción:
6
Fecha Inscripción13/08/2014
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 92, S 8, H AS 33303, I/A 6 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROMOVILLAS ESTUDIO SL
Nif:B53971891
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
SE DECLARA FINALIZADA LA FASE COMUN DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL, ABRIENDOSE LA FASE DE LIQUIDACION, FORMANDOSE LA SECCIONQUINTA
Fecha de Resolución:27/02/2014
Número Procedimiento Concursal:18/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3403
Libro:
0
Folio:
92
Hoja:
8-33303
Inscripción:
6
Fecha Inscripción13/08/2014
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 92, S 8, H AS 33303, I/A 6 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 92, S 8, H AS 33303, I/A 6 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROMOVILLAS ESTUDIO SL
Nif:B53971891
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
QUEDAN CONVERTIDAS EN INSCRIPCIONES LAS ANOTACIONES PREVENTIVAS DE DECLARACION DE CONCURSO Y NOMBRAMEIENTO DE ADMINISTRADOR CONCURSAL, POR FIRMEZA DEL AUTO DE 5 DE MARZO DE 2012
Fecha de Resolución:05/03/2012
Número Procedimiento Concursal:18/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3403
Libro:
0
Folio:
92
Hoja:
8-33303
Inscripción:
5
Fecha Inscripción12/07/2012
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 92, S 8, H AS 33303, I/A 5 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROMOVILLAS ESTUDIO SL
Nif:B53971891
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Cuesta Areces Ignacio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Fecha de Resolución:21/03/2012
Número Procedimiento Concursal:18/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3403
Libro:
0
Folio:
91
Hoja:
8-33303
Inscripción:
B
Fecha Inscripción20/04/2012
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3403 , F 91, S 8, H AS 33303, I/A B (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-33