PROMOTORA PROVINCIAL DE VIVIENDAS DE CORDOBA SA - EXTINGUIDA
Razón Social PROMOTORA PROVINCIAL DE VIVIENDAS DE CORDOBA SA
CIF A14034375
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 01/04/1981
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Diputacion Provincial De Cordoba
VINCULACIONES DE PROMOTORA PROVINCIAL DE VIVIENDAS DE CORDOBA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOTORA PROVINCIAL DE VIVIENDAS DE CORDOBA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cañete Marzo Felisa | Miem.Com.Liq | 04/04/2016 | 04/10/2016 |
Cobos Climent Jesus | Secretario No Consejero | 07/03/2016 | 04/10/2016 |
Diputacion Provincial De Cordoba | Socio Unico | 07/03/2016 | 04/10/2016 |
Dorado Raez David | Miem.Com.Liq | 04/04/2016 | 04/10/2016 |
Garcia Aperador Antonio Calixto | Miem.Com.Liq | 04/04/2016 | 04/10/2016 |
Izquierdo Jurado Maximiano | Miem.Com.Liq | 04/04/2016 | 04/10/2016 |
Merino Vera Manuel | Miem.Com.Liq | 04/04/2016 | 04/10/2016 |
Miguel Gomez Jesus David | Miem.Com.Liq | 04/04/2016 | 04/10/2016 |
Pascual Monzon Luis Guillermo | Miem.Com.Liq | 04/04/2016 | 04/10/2016 |
Prado Martinez Anguita Jesus | Director Gerente | 19/03/2012 | 04/10/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOTORA PROVINCIAL DE VIVIENDAS DE CORDOBA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 129, S 8, H CO 7563, I/A 46 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2017-42-14
- Beneficiarias de la cesión: Diputacion Provincial De Cordoba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 129, S 8, H CO 7563, I/A 46 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2017-42-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 129, S 8, H CO 7563, I/A 45 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-14
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 129, S 8, H CO 7563, I/A 45 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-14
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 129, S 8, H CO 7563, I/A 45 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-14
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 128, S 8, H CO 7563, I/A 44 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-14
- Refundición total de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 128, S 8, H CO 7563, I/A 43 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-14
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 128, S 8, H CO 7563, I/A 43 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-14
Consejero Delegado
Consejero
- Aparicio Sanchez Juan Bautista
- Barragan Magdaleno Catalina
- Castro Castro Jose Antonio
- Fernandez Romero Jose Antonio
- Garcia Aperador Antonio Calixto
- Gomez Sanchez Rafael
- Lopez Redondo Francisco Jose
- Lorite Lorite Andres
- Madrid Olmo Bartolome
- Merino Vera Manuel
- Niñoles Ferrandez Isabel Maria
- Pascual Monzon Luis Guillermo
- Ruiz Garcia Santiago
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 128, S 8, H CO 7563, I/A 43 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-14
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 124, S 8, H CO 7563, I/A 42 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-14