PROMOTORA GENERAL MURCIANO ALMERIENSE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Via de las Dos Castillas, 33
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOTORA GENERAL MURCIANO ALMERIENSE SL
CIF B73483620
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 21/11/2006
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Serrano Gonzalez Maria Dolores
VINCULACIONES DE PROMOTORA GENERAL MURCIANO ALMERIENSE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOTORA GENERAL MURCIANO ALMERIENSE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Serrano Gonzalez Maria Dolores | Administrador Unico | 14/06/2013 | 13/11/2013 |
Lopez Martinez Gonzalo Francisco | Administrador Unico | 05/03/2013 | 14/06/2013 |
Serrano Gonzalez Maria Dolores | Administrador Suplente | 05/03/2013 | 14/06/2013 |
Maria Dolores Serrano Gonzalez | Administrador Unico | 08/08/2011 | 05/03/2013 |
Serrano Gonzalez Maria Dolores | Administrador Unico | 05/03/2013 | |
Cayetano Lopez Sanchez | Administrador Unico | 08/08/2011 |
ACTOS BORME DE PROMOTORA GENERAL MURCIANO ALMERIENSE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30354 , F 110, S 8, H M 546272, I/A 5 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-28
- CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA SOCIAL, POR PLAZO DE SEIS MESES, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 DEL RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30354 , F 104, S 8, H M 546272, I/A 1/M (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30354 , F 109, S 8, H M 546272, I/A 4 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-28
Administrador Unico
Administrador Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30354 , F 109, S 8, H M 546272, I/A 4 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-28
Administrador Unico
Administrador Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30354 , F 109, S 8, H M 546272, I/A 3 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30354 , F 109, S 8, H M 546272, I/A 3 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-28
- C/ VIA DE LAS DOS CASTILLAS 33 1& - EDIFICIO ATICA (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30354 , F 109, S 8, H M 546272, I/A 2 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 10, S 8, H MU 60900, I/A 6 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 10, S 8, H MU 60900, I/A 6 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-30