PROMOTORA EDIFICIO CONSTANCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social ZONA CENTRO COMERCIAL GUADALMINA 1 - EDIFICIO III
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social PROMOTORA EDIFICIO CONSTANCIA SL
CIF B93352789
Capital Social 773000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 04/09/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROMOTORA EDIFICIO CONSTANCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOTORA EDIFICIO CONSTANCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aigneren Rios Gaston Alejandro | Administrador Solidario | 19/09/2014 | 14/02/2018 |
Cuberos Gomez Elena Maria | Administrador Solidario | 19/09/2014 | 14/02/2018 |
Duarte Garcia De Cortazar Francisco Javier | Liquidador Solidario | 14/02/2018 | 14/02/2018 |
IBERCIVIT INVERSIONES SL | Liquidador Solidario | 14/02/2018 | 14/02/2018 |
Inversiones Empresas Curi Limitada | Liquidador Solidario | 14/02/2018 | 14/02/2018 |
Inversiones Valparaiso Limitada | Liquidador Solidario | 14/02/2018 | 14/02/2018 |
INVERSIONES VIEJO MUNDO SL | Liquidador Solidario | 14/02/2018 | 14/02/2018 |
Sociedad De Inversion Huallico Limitada | Liquidador Solidario | 14/02/2018 | 14/02/2018 |
Sociedad De Inversion Oceania Limitada | Liquidador Solidario | 14/02/2018 | 14/02/2018 |
ACTOS BORME DE PROMOTORA EDIFICIO CONSTANCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5318, L 4225, F 70, S 8, H MA124737, I/A 3 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5318, L 4225, F 70, S 8, H MA124737, I/A 3 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5318, L 4225, F 70, S 8, H MA124737, I/A 3 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5318, L 4225, F 70, S 8, H MA124737, I/A 3 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-29
- Por error material en la inscripción 2ª, se publicó ampliación de capital social en la suma de 770.000 euros, cuando en realidad se aumentó en 797.000 euros, siendo el capital social resultante el de 800.000 euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5318, L 4225, F 70, S 8, H MA124737, I/A 2 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2016-202-29
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 770.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 773.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 25.666,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5318, L 4225, F 70, S 8, H MA124737, I/A 2 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5318, L 4225, F 69, S 8, H MA124737, I/A 1 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-29
Dirección:ZONA CENTRO COMERCIAL GUADALMINA 1 - EDIFICIO III (MARBELLA)
Comienzo de operaciones:04/09/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:4110. Promoción inmobiliaria. 4312. Preparación de terrenos. 6810. Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia. 6820. Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. 6832. Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5318, L 4225, F 69, S 8, H MA124737, I/A 1 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-29