PROMOTORA DE MERCADOS ELECTRICOS SA - EXTINGUIDA
Municipio Cerdanyola del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social PROMOTORA DE MERCADOS ELECTRICOS SA
CIF A08314593
Capital Social 724223.03 Euros
Actividad Fabricación de otro material y equipo eléctrico
Página Web www.unibloc.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROMOTORA DE MERCADOS ELECTRICOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOTORA DE MERCADOS ELECTRICOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rimbau Prat Montserrat | Administrador Concursal | 02/12/2013 | 08/04/2015 |
Garcia Mauriño De Delas Fernando | Administrador Unico | 10/10/2011 | 02/12/2013 |
CAPPADOCCIA III MILENIUM SL | Secretario | 10/10/2011 | |
CAPPADOCCIA III MILENIUM SL | Consejero | 10/10/2011 | |
Garcia Mauriño De Delas Fernando | Consejero | 10/10/2011 | |
Garcia Mauriño De Delas Fernando | Consejero Delegado | 10/10/2011 | |
Garcia Mauriño De Delas Fernando | REPR.143 RRM | 10/10/2011 | |
Garcia Mauriño De Vigo Luis | Presidente | 10/10/2011 | |
Garcia Mauriño De Vigo Luis | Consejero | 10/10/2011 |
ACTOS BORME DE PROMOTORA DE MERCADOS ELECTRICOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23107 , F 53, S 8, H B 48738, I/A 24 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 346/2012, AUTO FIRME DE FECHA 25/02/2015,POR EL QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23107 , F 53, S 8, H B 48738, I/A 24 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23107 , F 53, S 8, H B 48738, I/A 24 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 346/2012, AUTO FIRME DE FECHA 25/07/2013, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23107 , F 52, S 8, H B 48738, I/A 23 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 346/2012, AUTO FIRME DE FECHA 11/02/2013, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23107 , F 52, S 8, H B 48738, I/A 22 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23107 , F 52, S 8, H B 48738, I/A 21 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 346/2012, AUTO FIRME DE FECHA 06/11/2012, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23107 , F 52, S 8, H B 48738, I/A 21 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23107 , F 52, S 8, H B 48738, I/A 21 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-08
- JUZGADO MERCANTIL 9 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 346/2012, AUTO FIRME DE FECHA 10/07/2012, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23107 , F 51, S 8, H B 48738, I/A 20 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23107 , F 51, S 8, H B 48738, I/A 20 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-08