PROMOTORA DE LAS VILLAS DE SEGUR SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social PROMOTORA DE LAS VILLAS DE SEGUR SL
CIF B08685950
Capital Social 6130.8 Euros
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROMOTORA DE LAS VILLAS DE SEGUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOTORA DE LAS VILLAS DE SEGUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Elisabeth Alexandra Zu Lowenstein Wertheim Rosenbe | Administrador Solidario | 27/08/2015 | 19/02/2016 |
Fabregat Ricart Enrique | Administrador Solidario | 27/08/2015 | 19/02/2016 |
Fabregat Ricart Enrique | Administrador Solidario | 01/08/2011 | 19/02/2016 |
Trenor Lowenstein Jose Maria | Administrador Solidario | 27/08/2015 | 19/02/2016 |
Trenor Lowenstein Jose Maria | Administrador Solidario | 01/08/2011 | 19/02/2016 |
Fabregat Ricart Enrique | Administrador | 01/08/2011 | |
Trenor Suarez De Lezo Jose Maria | Administrador | 01/08/2011 |
ACTOS BORME DE PROMOTORA DE LAS VILLAS DE SEGUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41214 , F 52, S 8, H B 132583, I/A 9 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41214 , F 52, S 8, H B 132583, I/A 9 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41214 , F 52, S 8, H B 132583, I/A 8 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41214 , F 52, S 8, H B 132583, I/A 7 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41214 , F 52, S 8, H B 132583, I/A 7 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 7: MODIFICACION DEL NUMERO Y VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41214 , F 51, S 8, H B 132583, I/A 6 (14/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-08
Capital Anterior: | 6.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 120,80 | Euros |
Capital Actual: | 6.130,80 | Euros |
Porcentaje: | 2,01 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41214 , F 51, S 8, H B 132583, I/A 6 (14/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-08
Capital Anterior: | 6.010,12 | Euros |
Disminución de capital | 0,12 | Euros |
Capital Actual: | 6.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41214 , F 51, S 8, H B 132583, I/A 6 (14/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-08