PROMOTORA DE INVERSIONES FLUMEN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Via de las Dos Castillas, 33
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOTORA DE INVERSIONES FLUMEN SA
CIF A50038892
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 27/12/1976
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único N.P.K. SL
VINCULACIONES DE PROMOTORA DE INVERSIONES FLUMEN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOTORA DE INVERSIONES FLUMEN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buela Fernandez Yago | Apoderado | 17/07/2012 | 02/10/2020 |
Buela Fernandez Yago | Apoderado | 16/05/2014 | 02/10/2020 |
Buela Fernandez Yago | Apoderado Solidario | 04/10/2017 | 02/10/2020 |
Erhardt Alzaga Alfonso | Representante | 07/01/2015 | 02/10/2020 |
N.P.K. SL | Administrador Unico | 07/01/2015 | 02/10/2020 |
Orgaz Martin Pedro | Apoderado | 21/10/2013 | 02/10/2020 |
Orgaz Martin Pedro | Apoderado | 03/07/2014 | 02/10/2020 |
Orgaz Martin Pedro | Apoderado | 28/03/2017 | 02/10/2020 |
Orgaz Martin Pedro | Apoderado Solidario | 04/10/2017 | 02/10/2020 |
Zaballa Bilbao Amaya | Apoderado | 03/03/2011 | 02/10/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOTORA DE INVERSIONES FLUMEN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32778 , F 200, S 8, H M 25497, I/A 33 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32778 , F 200, S 8, H M 25497, I/A 33 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32778 , F 89, S 8, H M 25497, I/A 32 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32778 , F 88, S 8, H M 25497, I/A 31 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32778 , F 88, S 8, H M 25497, I/A 30 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32778 , F 88, S 8, H M 25497, I/A 29 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32778 , F 87, S 8, H M 25497, I/A 28 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32778 , F 83, S 8, H M 25497, I/A 27 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32778 , F 83, S 8, H M 25497, I/A 27 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32778 , F 83, S 8, H M 25497, I/A 27 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28