PROMOTORA DE ETIQUETAS AUTOIDENTIFICATIVAS SL - EXTINGUIDA
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Razón Social PROMOTORA DE ETIQUETAS AUTOIDENTIFICATIVAS SL
CIF B63537542
Capital Social 460250.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 08/06/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOTORA DE ETIQUETAS AUTOIDENTIFICATIVAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOTORA DE ETIQUETAS AUTOIDENTIFICATIVAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcantara Garcia Ferreiro Javier | V-SEC NO CON | 16/08/2013 | |
Alcantara Garcia Irazoqui Enrique | Secretario No Consejero | 16/08/2013 | |
ARTISAN PARTNERS SL | Consejero | 27/01/2011 | 16/08/2013 |
Barcelo Roca Miquel | Consejero | 16/08/2013 | |
Perez Farguell Francisco Javier | REPR.143 RRM | 27/01/2011 | 16/08/2013 |
Perez Farguell Francisco Javier | Presidente | 16/08/2013 | |
Perez Farguell Francisco Javier | Consejero | 16/08/2013 | |
Perez Pujadas Albert | Liquidador | 16/08/2013 | 16/08/2013 |
Pous Andres Rafael | Consejero | 16/08/2013 | |
Pons Claret Joan | Consejero | 27/01/2011 |
ACTOS BORME DE PROMOTORA DE ETIQUETAS AUTOIDENTIFICATIVAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41494 , F 142, S 8, H B 284392, I/A 8 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41494 , F 142, S 8, H B 284392, I/A 8 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-08
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41494 , F 142, S 8, H B 284392, I/A 8 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-08
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41494 , F 142, S 8, H B 284392, I/A 7 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41494 , F 142, S 8, H B 284392, I/A 7 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-08
Capital Anterior: | 445.250,00 | Euros |
Aumento de capital: | 15.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 460.250,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,37 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41494 , F 141, S 8, H B 284392, I/A 6 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-17-08
Capital Anterior: | 334.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 111.250,00 | Euros |
Capital Actual: | 445.250,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,31 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36729 , F 225, S 8, H B 284392, I/A 5 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08