PROMOTOCA SL
Dirección social Calle Nacho, 2
Código Postal 28708
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOTOCA SL
CIF B47470588
Capital Social 2680513.97 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Toca Rodriguez Laura
ORGANIGRAMA DE PROMOTOCA SL
VINCULACIONES DE PROMOTOCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOTOCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Toca Abella Jorge Elias | Consejero | 12/04/2024 | |
Toca Abella Jorge Elias | Consejero Delegado Mancomunado | 12/04/2024 | |
Toca Rodriguez Ignacio | Secretario | 12/04/2024 | |
Toca Rodriguez Laura | Presidente | 12/04/2024 | |
Toca Rodriguez Ana | Consejero Delegado Mancomunado | 11/04/2011 | |
Toca Rodriguez Ana | Consejero | 11/04/2011 | |
Toca Rodriguez Ignacio | Consejero Delegado Mancomunado | 11/04/2011 | |
Toca Rodriguez Ignacio | Consejero | 11/04/2011 | |
Toca Rodriguez Laura | Consejero Delegado Mancomunado | 11/04/2011 | |
Toca Rodriguez Laura | Consejero | 11/04/2011 |
ACTOS BORME DE PROMOTOCA SL
- Se omitió por error en la inscripción 6ª la publicación del nombramiento de TOCA RODRIGUEZ, IGNACIO como secretario y el cese de TOCA RODRIGUEZ LAURA en el mismo cargo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28375 , F 148, S 8, H M 510987, I/A 6 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28375 , F 148, S 8, H M 510987, I/A 6 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28375 , F 148, S 8, H M 510987, I/A 6 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28375 , F 148, S 8, H M 510987, I/A 6 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28375 , F 148, S 8, H M 510987, I/A 6 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28375 , F 146, S 8, H M 510987, I/A 4 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-28
Capital Anterior: | 601.012,10 | Euros |
Aumento de capital: | 2.079.501,87 | Euros |
Capital Actual: | 2.680.513,97 | Euros |
Porcentaje: | 346,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28375 , F 146, S 8, H M 510987, I/A 4 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28375 , F 145, S 8, H M 510987, I/A 3 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28375 , F 145, S 8, H M 510987, I/A 3 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-28
- C/ NACHO NUMERO 2 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28375 , F 145, S 8, H M 510987, I/A 2 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-28