PROMOTIONS AND EVENTS WITH BULLS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Lingüista Sanelo, 15
Código Postal 46800
Municipio Xàtiva
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOTIONS AND EVENTS WITH BULLS SL
CIF B40561888
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 11/02/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROMOTIONS AND EVENTS WITH BULLS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOTIONS AND EVENTS WITH BULLS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Furio Martinez Antonio | Apoderado Solidario | 23/04/2019 | 03/01/2020 |
Garcia Garcia Del Busto Diego | Apoderado | 15/03/2019 | 03/01/2020 |
Lozano Salom German | Liquidador Unico | 03/01/2020 | 03/01/2020 |
Lozano Salom German | Administrador Unico | 01/03/2019 | 03/01/2020 |
ACTOS BORME DE PROMOTIONS AND EVENTS WITH BULLS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10634, L 7915, F 67, S 8, H V 186461, I/A 4 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10634, L 7915, F 67, S 8, H V 186461, I/A 4 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10634, L 7915, F 67, S 8, H V 186461, I/A 4 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10634, L 7915, F 67, S 8, H V 186461, I/A 4 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10634, L 7915, F 67, S 8, H V 186461, I/A 4 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10634, L 7915, F 66, S 8, H V 186461, I/A 3 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10634, L 7915, F 66, S 8, H V 186461, I/A 2 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10634, L 7915, F 64, S 8, H V 186461, I/A 1 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-46
Dirección:C/ LINGUISTA SANELO 15 (XATIVA)
Comienzo de operaciones:11/02/19
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:- Actividades recreativas y de entretenimiento. Los espectáculos taurinos. La organización, promoción, administración, gestión y participación de toda clase de negocios, actividades y espectáculos taurinos, actuaciones musicales y teatrales; la explotación agrícola y ganadera; así como la representa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10634, L 7915, F 64, S 8, H V 186461, I/A 1 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-46