PROMOTEA REGALOS Y PROMOCION SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gardoqui Cardenal, 1
Código Postal 48008
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social PROMOTEA REGALOS Y PROMOCION SA
CIF A47697933
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Otras actividades de impresión y artes gráficas
Fecha de Constitución 29/08/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROMOTEA REGALOS Y PROMOCION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOTEA REGALOS Y PROMOCION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gigosos Diaz De Lamadrid Jesus Enrique | Apoderado | 31/10/2012 | 04/09/2018 |
Pascual Lambarri Luis Alberto | Administrador Unico | 03/10/2012 | 04/09/2018 |
Pascual Lambarri Luis Alberto | Liquidador | 04/09/2018 | 04/09/2018 |
PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL | Auditor | 07/01/2014 | 04/09/2018 |
Sainz Rojo Ricardo | Apoderado | 31/10/2012 | 04/09/2018 |
ACTOS BORME DE PROMOTEA REGALOS Y PROMOCION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5583 , F 72, S 8, H BI 67158, I/A 3 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5583 , F 72, S 8, H BI 67158, I/A 3 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5583 , F 72, S 8, H BI 67158, I/A 3 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5583 , F 72, S 8, H BI 67158, I/A 3 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-48
- C/ CARDENAL GARDOQUI 1 7º (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5583 , F 72, S 8, H BI 67158, I/A 2 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 106, S 8, H VA 25145, I/A 5 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-47
- C/ ACERO 20 - POLIGONO INDUSTRIAL DE SAN CRISTOBAL (VALLADOLID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 106, S 8, H VA 25145, I/A 4 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428 , F 159, S 8, H VA 25145, I/A 3 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428 , F 158, S 8, H VA 25145, I/A 2 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428 , F 156, S 8, H VA 25145, I/A 1 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-47