PROMOSURI SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rodriguez Arias, 6
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social PROMOSURI SA
CIF A48209092
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Auditor KRESTON IBERAUDIT ASE SLP
VINCULACIONES DE PROMOSURI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOSURI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KRESTON IBERAUDIT ASE SLP | Auditor | 02/05/2023 | 05/02/2024 |
Zabalbeascoa Garcia Andoni | Administrador Unico | 07/07/2023 | 05/02/2024 |
Zabalbeascoa Garcia Andoni | Liquidador | 05/02/2024 | 05/02/2024 |
Triana Prior Enrique | Administrador Unico | 20/04/2015 | 07/07/2023 |
Triana Prior Enrique | Administrador Unico | 24/03/2010 | 20/04/2015 |
ACTOS BORME DE PROMOSURI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1809 , F 151, S 8, H BI 1131,A , I/ 15 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1809 , F 151, S 8, H BI 1131,A , I/ 15 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1809 , F 151, S 8, H BI 1131,A , I/ 15 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1809 , F 151, S 8, H BI 1131,A , I/ 15 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1809 , F 151, S 8, H BI 1131,A , I/ 14 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1809 , F 151, S 8, H BI 1131,A , I/ 14 (07/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1809 , F 151, S 8, H BI 1131,A , I/ 13 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1809 , F 151, S 8, H BI 1131,A , I/ 12 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-48
Capital Anterior: | 500.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 400.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 100.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 80,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1809, L 1, F 150, S 8, H BI 1131,A , I/ 11 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1809, L 1, F 150, S 8, H BI 1131,A , I/ 10 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-48