PROMORSANA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rio Mesa, 26
Código Postal 29620
Municipio Torremolinos
Provincia Málaga
Razón Social PROMORSANA SL
CIF B29845492
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMORSANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMORSANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Rodriguez Francisco | Apoderado | 28/12/2011 | |
Diaz Rodriguez Francisco Luis | Secretario | 01/08/2011 | 28/12/2011 |
Diaz Rodriguez Francisco Luis | Consejero | 01/08/2011 | 28/12/2011 |
Martin Rodriguez Jose Gumersindo | Presidente | 01/08/2011 | 28/12/2011 |
Martin Rodriguez Jose Gumersindo | Consejero Delegado | 01/08/2011 | 28/12/2011 |
Martin Rodriguez Jose Gumersindo | Consejero | 01/08/2011 | 28/12/2011 |
Martin Rodriguez Jose Gumersindo | Apoderado Solidario | 28/12/2011 | |
Rebollar Prieto Maria Jesus | Consejero | 01/08/2011 | 28/12/2011 |
Rebollar Prieto Maria Jesus | Apoderado | 28/12/2011 | |
Santolalla Jimenez Jeronimo | Apoderado Solidario | 28/12/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMORSANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 2631, F 127, S 8, H MA 29021, I/A 22 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 2631, F 127, S 8, H MA 29021, I/A 22 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-29
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 2631, F 127, S 8, H MA 29021, I/A 22 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 2631, F 127, S 8, H MA 29021, I/A 22 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 2631, F 126, S 8, H MA 29021, I/A 21 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-29
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 2631, F 126, S 8, H MA 29021, I/A 21 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-156-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 2631, F 126, S 8, H MA 29021, I/A 20 (06/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-29
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 2631, F 126, S 8, H MA 29021, I/A 19 (06/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-29
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720, L 2631, F 126, S 8, H MA 29021, I/A 19 (06/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-29