PROMORED ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cuevas del Valle, 2
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMORED ESPAÑA SL
CIF B85851392
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Servicios de representación de medios de comunicación
Fecha de Constitución 01/01/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROMORED ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMORED ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sancho Medina Sergio | Administrador Unico | 20/01/2014 | 16/01/2015 |
Sancho Medina Sergio | Liquidador | 16/01/2015 | 16/01/2015 |
Martinez Suarez Oscar Miguel | Administrador Solidario | 10/02/2010 | 20/01/2014 |
Sancho Medina Sergio | Administrador Solidario | 10/02/2010 | 20/01/2014 |
Terzagui Fernandez Daniel | Administrador Solidario | 10/02/2010 | 20/01/2014 |
ACTOS BORME DE PROMORED ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27400 , F 200, S 8, H M 493837, I/A 3 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27400 , F 200, S 8, H M 493837, I/A 3 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27400 , F 200, S 8, H M 493837, I/A 3 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27400 , F 200, S 8, H M 493837, I/A 3 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
- C/ CUEVAS DEL VALLE , NUMERO 2, "A" , EL PLANTIO (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27400 , F 200, S 8, H M 493837, I/A 2 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27400 , F 200, S 8, H M 493837, I/A 2 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27400 , F 200, S 8, H M 493837, I/A 2 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27400 , F 200, S 8, H M 493837, I/A 2 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27400 , F 198, S 8, H M 493837, I/A 1 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-28
Dirección:C/ RUFINO SANCHEZ 62 - LAS MATAS (ROZAS DE MADRID (LAS))
Comienzo de operaciones:01/01/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA ORGANIZACION Y PRODUCION DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y ARTISTICOS DE TODA INDOLE, ASI COMO LA REALIZACION DE TODA CLASE DE GALAS, CONCIERTOS Y GIRAS..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27400 , F 198, S 8, H M 493837, I/A 1 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-28