PROMONAU SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social PROMONAU SL
CIF B58945718
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROMONAU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMONAU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUIFOND AUDITORES SL | Administrador Concursal | 04/10/2012 | 03/10/2013 |
Garreta Dalmau Francisco | REP.ADM.CONC | 04/10/2012 | 03/10/2013 |
REBOGRUP SL | Liquidador | 25/07/2012 | 22/05/2013 |
Rebollo Alfonso Vicente | REPR.143 RRM | 10/09/2009 | 22/05/2013 |
REBOGRUP SL | Administrador Unico | 10/09/2009 | 25/07/2012 |
Rebollo Alfonso Vicenc | Administrador Unico | 10/09/2009 |
ACTOS BORME DE PROMONAU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31996 , F 137, S 8, H B 75191, I/A 15 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 552/2012, SENTENCIA FIRME DE FECHA 10/07/2013 COMPLETADA POR AUTO FIRME DE FECHA 22/07/13, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31996 , F 137, S 8, H B 75191, I/A 15 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31996 , F 137, S 8, H B 75191, I/A 15 (03/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 552/2012, AUTO FIRME DE FECHA 22/03/2013, APERTURADE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31996 , F 137, S 8, H B 75191, I/A 14 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31996 , F 137, S 8, H B 75191, I/A 14 (22/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-08
- JUZGADO MERCANTIL 10 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 552/2012, AUTO FIRME DE FECHA 17/09/2012, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31996 , F 135, S 8, H B 75191, I/A 13 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31996 , F 135, S 8, H B 75191, I/A 13 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31996 , F 135, S 8, H B 75191, I/A 12 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31996 , F 135, S 8, H B 75191, I/A 12 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31996 , F 135, S 8, H B 75191, I/A 12 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-08