PROMODEZA SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social PROMODEZA SL
CIF B59314419
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMODEZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMODEZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blesa Llorens Cristina | Liquidador Mancomunado | 09/12/2019 | 09/12/2019 |
Blesa Llorens Cristina | Secretario | 14/05/2014 | 09/12/2019 |
Blesa Llorens Cristina | Consejero Delegado Mancomunado | 14/05/2014 | 09/12/2019 |
Blesa Llorens Cristina | Consejero | 14/05/2014 | 09/12/2019 |
Blesa Llorens Cristina | Apoderado | 07/05/2010 | 09/12/2019 |
Blesa Llorens Eloi | Liquidador Mancomunado | 09/12/2019 | 09/12/2019 |
Blesa Llorens Eloy | Consejero Delegado Mancomunado | 14/05/2014 | 09/12/2019 |
Blesa Llorens Eloy | Consejero | 14/05/2014 | 09/12/2019 |
Blesa Llorens Jordi | Liquidador Mancomunado | 09/12/2019 | 09/12/2019 |
Blesa Llorens Jordi | Consejero Delegado Mancomunado | 14/05/2014 | 09/12/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMODEZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36337 , F 150, S 8, H B 23053, I/A 13 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36337 , F 150, S 8, H B 23053, I/A 13 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-08
Consejero Delegado Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36337 , F 150, S 8, H B 23053, I/A 13 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36337 , F 149, S 8, H B 23053, I/A 12 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
Administrador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36337 , F 149, S 8, H B 23053, I/A 12 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36337 , F 148, S 8, H B 23053, I/A 11 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36337 , F 148, S 8, H B 23053, I/A 10 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-08