PROMOCON ROGER DE LLURIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pdis Lluis Muncunill, 16
Código Postal 08225
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCON ROGER DE LLURIA SL
CIF B64550106
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 12/04/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROMOCON ROGER DE LLURIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCON ROGER DE LLURIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Furrasola Miguel | Administrador Concursal | 28/12/2009 | 29/05/2013 |
Mustienes Salvat Jose Antonio | Administrador Unico | 23/02/2009 | 02/01/2013 |
Palau Coll Jorge | Administrador Unico | 17/12/2008 | 23/02/2009 |
Cruz Alarcon Manuel | Administrador Unico | 17/12/2008 |
ACTOS BORME DE PROMOCON ROGER DE LLURIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39783 , F 69, S 8, H B 355049, I/A 10 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 767/2009, AUTO FIRME DE FECHA 02/05/2013, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39783 , F 69, S 8, H B 355049, I/A 10 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39783 , F 69, S 8, H B 355049, I/A 10 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 767/2009, AUTO FIRME DE FECHA 27/07/2012, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39783 , F 69, S 8, H B 355049, I/A 9 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39783 , F 68, S 8, H B 355049, I/A 7 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 767/2009, AUTO FIRME DE FECHA 27/03/2012, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39783 , F 68, S 8, H B 355049, I/A 7 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39783 , F 68, S 8, H B 355049, I/A 7 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 767/2009, AUTO FIRME DE FECHA 29/11/2012, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39783 , F 68, S 8, H B 355049, I/A 8 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-77-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 767/2009-D SECCION 1,ES AUTO FIRME DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2009, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39783 , F 66, S 8, H B 355049, I/A 6 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-7-08