PROMOCIONS VISTES D'ES PLA SL - EXTINGUIDA
Municipio Pollença
Provincia Illes Balears
Razón Social PROMOCIONS VISTES D'ES PLA SL
CIF B57286007
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PROMOCIONS VISTES D'ES PLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONS VISTES D'ES PLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Coll Marquina Olga Francisca | Administrador Mancomunado | 12/05/2011 | 26/05/2017 |
Coll Marquina Oscar Bernat | Liquidador | 26/05/2017 | 26/05/2017 |
Coll Marquina Oscar Bernat | Administrador Mancomunado | 12/05/2011 | 26/05/2017 |
De La Cruz Ubach Antonio | Administrador Mancomunado | 12/05/2011 | 26/05/2017 |
Rios Ignacio Augusto | Administrador Mancomunado | 12/05/2011 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONS VISTES D'ES PLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 206, S 8, H PM 47722, I/A 4 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 206, S 8, H PM 47722, I/A 4 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 206, S 8, H PM 47722, I/A 4 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-07
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 206, S 8, H PM 47722, I/A 4 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 205, S 8, H PM 47722, I/A 3 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2072 , F 205, S 8, H PM 47722, I/A 3 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-205-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-5-07