PROMOCIONS URBANISTIQUES D'ANGLESOLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Esglesia, 16
Código Postal 25320
Municipio Anglesola
Provincia Lleida
Razón Social PROMOCIONS URBANISTIQUES D'ANGLESOLA SL
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCIONS URBANISTIQUES D'ANGLESOLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONS URBANISTIQUES D'ANGLESOLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ajuntament D'anglesola | Socio único | 23/04/2015 | |
Bernaus Solano Francisco Jose | Consejero | 07/10/2011 | 23/04/2015 |
Franquesa Sanahuja Xavier | Consejero | 07/10/2011 | 23/04/2015 |
Miro Sole Maria Carme | Consejero | 07/10/2011 | 23/04/2015 |
Mora Valls Rosa Maria | Liquidador | 23/04/2015 | 23/04/2015 |
Mora Valls Rosa Maria | Presidente | 07/10/2011 | 23/04/2015 |
Mora Valls Rosa Maria | Consejero | 07/10/2011 | 23/04/2015 |
Pane Binefa Ventura | Apoderado | 23/04/2015 | |
Regue Pont Roser | Apoderado | 23/04/2015 | |
Regue Pont Roser | Secretario | 07/10/2011 | 23/04/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONS URBANISTIQUES D'ANGLESOLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 574 , F 145, S 8, H L 10734, I/A 7 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 574 , F 145, S 8, H L 10734, I/A 7 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 574 , F 145, S 8, H L 10734, I/A 7 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 574 , F 145, S 8, H L 10734, I/A 7 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-25
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 574 , F 145, S 8, H L 10734, I/A 7 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-25
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 574 , F 144, S 8, H L 10734, I/A 6 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-25
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 574 , F 144, S 8, H L 10734, I/A 6 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-25
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-155-25
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-25
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-191-25