PROMOCIONS RIBEIRIÑO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Do Ensino, 7
Código Postal 32002
Municipio Ourense
Provincia Ourense
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONS RIBEIRIÑO SL
CIF B32334880
Capital Social 362750.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 22/03/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario Perez Moure Jose Antonio
VINCULACIONES DE PROMOCIONS RIBEIRIÑO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONS RIBEIRIÑO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Moure Jose Antonio | Liquidador | 03/06/2024 | 03/06/2024 |
Perez Moure Jose Antonio | Administrador Unico | 23/10/2012 | 03/06/2024 |
Perez Moure Jose Antonio | Socio Unico | 23/10/2012 | 03/06/2024 |
Gonzalez Vazquez Jose Manuel | Administrador Solidario | 23/10/2012 | |
Perez Moure Jose Antonio | Administrador Solidario | 23/10/2012 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONS RIBEIRIÑO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 9765, I/A 8 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-32
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 9765, I/A 8 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-32
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 9765, I/A 8 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-32
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H OR 9765, I/A 8 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-32
- C/ ENSINO 7 7 D (OURENSE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684 , F 27, S 8, H OR 9765, I/A 6 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-32
Capital Anterior: | 192.650,00 | Euros |
Aumento de capital: | 170.100,00 | Euros |
Capital Actual: | 362.750,00 | Euros |
Porcentaje: | 88,29 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684 , F 27, S 8, H OR 9765, I/A 5 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-32
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684 , F 27, S 8, H OR 9765, I/A 4 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-32
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684 , F 27, S 8, H OR 9765, I/A 4 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-32
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684 , F 27, S 8, H OR 9765, I/A 4 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-32
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684 , F 26, S 8, H OR 9765, I/A 3 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-32