PROMOCIONS JOTER 2008 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Rossello, 448
Código Postal 08025
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONS JOTER 2008 SL
CIF B64975725
Capital Social 91010.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 29/10/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROMOCIONS JOTER 2008 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONS JOTER 2008 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Puiggros Maria Teresa | Apoderado | 02/01/2009 | 16/12/2011 |
Sagrera Villagrasa Juan Carlos | Administrador Unico | 16/12/2008 | 16/12/2011 |
Sagrera Villagrasa Juan Carlos | Liquidador | 16/12/2011 | 16/12/2011 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONS JOTER 2008 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40910 , F 186, S 8, H B 372516, I/A 3 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-08
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 88.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 91.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.923,59 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40910 , F 186, S 8, H B 372516, I/A 3 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40910 , F 186, S 8, H B 372516, I/A 3 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40910 , F 186, S 8, H B 372516, I/A 3 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-114-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40910 , F 185, S 8, H B 372516, I/A 2 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40910 , F 183, S 8, H B 372516, I/A 1 (16/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-08
Dirección:CL ROSSELLO Num.448 ESC.C P.6 PTA.3 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:29/10/08
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:EL NEGOCIO INMOBILIARIO EN GENERAL,COMPRENDIENDOSE EN EL MISMO LA ADQUISICION,ENAJENACION,TENENCIA,ADMINISTRACION,GESTION,PROMOCION Y EXPLOTACION EN ARRENDAMIENTO EXCEPTO EL ACTIVO FINANCIERO DE BIENES INMUEBLES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40910 , F 183, S 8, H B 372516, I/A 1 (16/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-08