PROMOCIONS I CONSTRUCCIONS MEDINE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Constancia, 11
Código Postal 17200
Municipio Palafrugell
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONS I CONSTRUCCIONS MEDINE SL
CIF B17843350
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 18/03/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario Hassan Jaaidi Elhalofie
VINCULACIONES DE PROMOCIONS I CONSTRUCCIONS MEDINE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONS I CONSTRUCCIONS MEDINE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hassan Jaaidi Elhalofie | Socio Unico | 20/01/2012 | 13/05/2016 |
Hassan Jaaidi Elhalofie | Administrador Unico | 20/01/2012 | 13/05/2016 |
Hassan Jaaidi Elhalofie | Liquidador | 13/05/2016 | 13/05/2016 |
Ahmed Jaaidi | Administrador Mancomunado | 20/01/2012 | |
Hassan Jaaidi | Administrador Mancomunado | 20/01/2012 | |
Rachid Mouden Kasmilla | Administrador Mancomunado | 20/01/2012 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONS I CONSTRUCCIONS MEDINE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 90, S 8, H GI 37847, I/A 5 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 90, S 8, H GI 37847, I/A 5 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 90, S 8, H GI 37847, I/A 5 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 90, S 8, H GI 37847, I/A 5 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-17
- C/ CONSTANCIA 11 BAJOS A (PALAFRUGELL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 90, S 8, H GI 37847, I/A 4 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 90, S 8, H GI 37847, I/A 4 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 90, S 8, H GI 37847, I/A 4 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 90, S 8, H GI 37847, I/A 4 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-17
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2266 , F 90, S 8, H GI 37847, I/A 3 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-17