PROMOCIONS ECONOMIQUES DE VALLMOLL SOCIETAT MUNICIPAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Major, 3
Código Postal 43144
Municipio Vallmoll
Provincia Tarragona
Razón Social PROMOCIONS ECONOMIQUES DE VALLMOLL SOCIETAT MUNICIPAL SL
CIF B43598291
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCIONS ECONOMIQUES DE VALLMOLL SOCIETAT MUNICIPAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONS ECONOMIQUES DE VALLMOLL SOCIETAT MUNICIPAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cusido Ortiz Marc | Consejero | 21/04/2016 | 03/07/2018 |
Cusido Prats Josep Lluis | Presidente | 21/04/2016 | 03/07/2018 |
Cusido Prats Josep Lluis | Consejero Delegado | 21/04/2016 | 03/07/2018 |
Cusido Prats Josep Lluis | Consejero | 21/04/2016 | 03/07/2018 |
Cusido Prats Josep Lluis | Liquidador | 03/07/2018 | 03/07/2018 |
Faba Jorda Carles | Consejero | 21/04/2016 | 03/07/2018 |
Fernandez Daroca Rodrigo | Secretario | 21/04/2016 | 03/07/2018 |
Garcia Robles Pere Lluis | Consejero | 21/04/2016 | 03/07/2018 |
Plana Eguiluz Francesc Xavier | Consejero | 21/04/2016 | 03/07/2018 |
Cusido Prats Josep Lluis | Presidente | 13/12/2011 | 21/04/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONS ECONOMIQUES DE VALLMOLL SOCIETAT MUNICIPAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552 , F 29, S 8, H T 19938, I/A 9 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552 , F 29, S 8, H T 19938, I/A 9 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552 , F 29, S 8, H T 19938, I/A 9 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-43
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552 , F 29, S 8, H T 19938, I/A 9 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-43
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552 , F 28, S 8, H T 19938, I/A 8 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-43
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552 , F 28, S 8, H T 19938, I/A 8 (21/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-43
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552 , F 28, S 8, H T 19938, I/A 7 (22/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-238-43
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552 , F 27, S 8, H T 19938, I/A 6 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-43
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1552 , F 27, S 8, H T 19938, I/A 6 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-43
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-32-43