PROMOCIONES ZUASTI SL - EXTINGUIDA
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social PROMOCIONES ZUASTI SL
CIF B31376718
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PROMOCIONES ZUASTI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES ZUASTI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alforja Sagone Francisco Javier | Apoderado | 08/11/2011 | 20/02/2018 |
Arana Rico Iñaki | Apoderado | 08/11/2011 | 20/02/2018 |
Gravalos Soria Miguel | Apoderado | 08/11/2011 | 20/02/2018 |
RIPAGAINA PROMOCION Y DESARROLLO URBANO SL | Administrador Unico | 19/09/2014 | 20/02/2018 |
RIPAGAINA PROMOCION Y DESARROLLO URBANO SL EN LIQU | Administrador Unico | 20/02/2018 | |
Rico Rubio Miguel | Administrador Unico | 19/09/2014 | |
Unzue Aranda Ruperto | Apoderado | 08/11/2011 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES ZUASTI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 49, S 8, H NA 3689, I/A 27 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-31
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROMOCIONES ZUASTI SL
Nif:B31376718
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:MERCANTIL DE PAMPLONA
Número:1
Juez / Ponente:VICTORIA RUBIO JIMENEZ
Parte Dispositiva:
Auto de conclusión de concurso
Fecha de Resolución:04/07/2017
Número Procedimiento Concursal:213/2017
Datos Registrales:
Tomo:
175
Libro:
0
Folio:
49
Hoja:
8-3689
Inscripción:
27
Fecha Inscripción20/02/2018
Registro:Registro Mercantil de Navarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 49, S 8, H NA 3689, I/A 27 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-31
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROMOCIONES ZUASTI SL
Nif:B31376718
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:MERCANTIL DE PAMPLONA
Número:1
Juez / Ponente:VICTORIA RUBIO JIMENEZ
Parte Dispositiva:
Auto de declaración de concurso
Fecha de Resolución:04/07/2017
Número Procedimiento Concursal:213/2017
Datos Registrales:
Tomo:
175
Libro:
0
Folio:
49
Hoja:
8-3689
Inscripción:
27
Fecha Inscripción20/02/2018
Registro:Registro Mercantil de Navarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 49, S 8, H NA 3689, I/A 27 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 49, S 8, H NA 3689, I/A 27 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 49, S 8, H NA 3689, I/A 27 (20/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-31
- Designado DON IÑAKI ARANA RICO representante físico del Administrador Unico nombrado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 49, S 8, H NA 3689, I/A 26 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 49, S 8, H NA 3689, I/A 26 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 49, S 8, H NA 3689, I/A 26 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 48, S 8, H NA 3689, I/A 25 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 48, S 8, H NA 3689, I/A 24 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-31