PROMOCIONES Y SUELOS CANDINA SL - EXTINGUIDA
Dirección social BARRIO SAN MARTIN- ZOCO GRAN SANTANDER, LOCAL 145-A
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Razón Social PROMOCIONES Y SUELOS CANDINA SL
CIF B39785001
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 30/07/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PROMOCIONES Y SUELOS CANDINA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES Y SUELOS CANDINA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cubo Torres Jose Antonio | Administrador Mancomunado | 08/05/2014 | 18/01/2016 |
Cubo Torres Jose Antonio | Liquidador Unico | 18/01/2016 | 18/01/2016 |
Merino Avila Pablo Antonio | Administrador Mancomunado | 08/05/2014 | 18/01/2016 |
Cubo Torres Jose Antonio | Administrador Unico | 17/03/2014 | 08/05/2014 |
Amorrortu De Mesones Ramiro-jose | Administrador Solidario | 31/07/2013 | 17/03/2014 |
Cubo Torres Jose Antonio | Administrador Solidario | 31/07/2013 | 17/03/2014 |
Merino Avila Pablo Antonio | Administrador Solidario | 31/07/2013 | 17/03/2014 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES Y SUELOS CANDINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 167, S 8, H S 28311, I/A 4 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 167, S 8, H S 28311, I/A 4 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 167, S 8, H S 28311, I/A 4 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 167, S 8, H S 28311, I/A 4 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-39
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 167, S 8, H S 28311, I/A 4 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 167, S 8, H S 28311, I/A 3 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-39
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 167, S 8, H S 28311, I/A 3 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 167, S 8, H S 28311, I/A 3 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-39
- BARRIO SAN MARTIN- ZOCO GRAN SANTANDER, LOCAL 145-A (SANTANDER)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 166, S 8, H S 28311, I/A 2 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1061 , F 166, S 8, H S 28311, I/A 2 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-39