PROMOCIONES Y REHABILITACIONES GAVIDIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose de Velilla, 6
Código Postal 41001
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social PROMOCIONES Y REHABILITACIONES GAVIDIA SL
CIF B41997495
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
VINCULACIONES DE PROMOCIONES Y REHABILITACIONES GAVIDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES Y REHABILITACIONES GAVIDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Del Rio Miguel | Liquidador Solidario | 12/12/2011 | 07/10/2016 |
Martinez Moreno Antonio Jesus | Liquidador Solidario | 12/12/2011 | 07/10/2016 |
Cabrera Garcia Manuel | Presidente | 12/12/2011 | |
Cabrera Garcia Manuel | Consejero | 12/12/2011 | |
Martinez Del Rio Miguel | Secretario | 12/12/2011 | |
Martinez Del Rio Miguel | Consejero | 12/12/2011 | |
Martinez Moreno Antonio Jesus | Consejero | 12/12/2011 | |
Trigo Niebla Jose | Consejero Delegado Solidario | 12/12/2011 | |
Trigo Niebla Jose | Consejero | 12/12/2011 | |
Jose Luis Casado Guisado | Apoderado Solidario | 15/04/2009 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES Y REHABILITACIONES GAVIDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2926 , F 68, S 8, H SE 37714, I/A 10 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-41
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2926 , F 68, S 8, H SE 37714, I/A 10 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-41
- Por acuerdos de 1 agosto 2011, anteriores a los que motivaron la inscrip. 8&, se REELIGEN Consejeros a don Manuel Cabrera García, don Antonio Jesús Martínez Moreno y don José Trigo Niebla. Y se REELIGEN, Presidente del Consejo a don ManuelCabrera García y Consejero Delegado a don José Trigo Niebla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2926 , F 68, S 8, H SE 37714, I/A 9 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2926 , F 68, S 8, H SE 37714, I/A 8 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-241-41
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2926 , F 68, S 8, H SE 37714, I/A 8 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-241-41
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2926 , F 68, S 8, H SE 37714, I/A 8 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-241-41
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-172-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2926 , F 68, S 8, H SE 37714, I/A 7 (15/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-78-41