PROMOCIONES Y FINANCIACIONES HERRERO SA - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social PROMOCIONES Y FINANCIACIONES HERRERO SA
CIF A33015371
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCIONES Y FINANCIACIONES HERRERO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES Y FINANCIACIONES HERRERO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agelet Cusine Mireia | Secretario No Consejero | 18/10/2016 | 26/01/2017 |
BANCO DE SABADELL SA | Liquidador | 26/01/2017 | 26/01/2017 |
De Nadal Alier Josep Oriol | Consejero | 11/06/2009 | 26/01/2017 |
Figaro Volta Rosa | Consejero | 13/08/2014 | 26/01/2017 |
Grume Sierra Juan Mateo | Consejero | 29/07/2011 | 26/01/2017 |
Grume Sierra Juan Mateo | Presidente | 26/01/2017 | |
Junceda Moreno Pablo Gerardo | Apoderado Solidario | 01/09/2009 | 26/01/2017 |
Gomez De Candiñanos Maure Carmen | Secretario No Consejero | 26/02/2016 | 18/10/2016 |
Casas Martinez Carmen | Secretario No Consejero | 19/07/2010 | 26/02/2016 |
Junceda Moreno Pablo Gerardo | Consejero | 11/06/2009 | 13/08/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES Y FINANCIACIONES HERRERO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 92, S 8, H AS 7976, I/A 36 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 92, S 8, H AS 7976, I/A 36 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 92, S 8, H AS 7976, I/A 36 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-33
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 92, S 8, H AS 7976, I/A 36 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-33
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 92, S 8, H AS 7976, I/A 35 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-33
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 92, S 8, H AS 7976, I/A 35 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-33
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 92, S 8, H AS 7976, I/A 34 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-33
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 92, S 8, H AS 7976, I/A 33 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-33
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 92, S 8, H AS 7976, I/A 33 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-33
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 91, S 8, H AS 7976, I/A 32 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-33