PROMOCIONES Y CONTRATOS SABADELL SA - EXTINGUIDA
Municipio Torremolinos
Provincia Málaga
Razón Social PROMOCIONES Y CONTRATOS SABADELL SA
CIF A08411746
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCIONES Y CONTRATOS SABADELL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES Y CONTRATOS SABADELL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Burgos Gutierrez Jose | Liquidador Solidario | 18/11/2010 | 27/09/2011 |
Mañosa Figueras Maria Rosa | Liquidador Solidario | 18/11/2010 | 27/09/2011 |
Parera Sampere Elena | Liquidador Solidario | 18/11/2010 | 27/09/2011 |
Burgos Gutierrez Jose | Consejero | 18/11/2010 | |
Burgos Gutierrez Jose | Miem.Com.Ej. | 01/06/2010 | 18/11/2010 |
Burgos Gutierrez Jose | Sec.Com.Ej. | 01/06/2010 | 18/11/2010 |
Burgos Gutierrez Jose | Secretario | 01/06/2010 | 18/11/2010 |
Mañosa Figueras Maria Rosa | Miem.Com.Ej. | 18/11/2010 | |
Mañosa Figueras Maria Rosa | Pres.Com.Ej. | 18/11/2010 | |
Mañosa Figueras Maria Rosa | Presidente | 18/11/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES Y CONTRATOS SABADELL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638, L 551, F 173, S 8, H MA 19701, I/A 14 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638, L 551, F 173, S 8, H MA 19701, I/A 13 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-29
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638, L 551, F 173, S 8, H MA 19701, I/A 13 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-29
Pres.Com.Ej.
Presidente
Sec.Com.Ej.
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638, L 551, F 173, S 8, H MA 19701, I/A 13 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-223-29
Miem.Com.Ej.
Sec.Com.Ej.
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638, L 551, F 173, S 8, H MA 19701, I/A 12 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-29
Consejero
Miem.Com.Ej.
Sec.Com.Ej.
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638, L 551, F 173, S 8, H MA 19701, I/A 12 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-29
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-190-29