PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES SARRIA SA - EXTINGUIDA
Municipio Monforte de Lemos
Provincia Lugo
Razón Social PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES SARRIA SA
CIF A27102722
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES SARRIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES SARRIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antonio Rodriguez Dominguez | Presidente | 22/06/2009 | 09/02/2011 |
Antonio Rodriguez Dominguez | Consejero | 22/06/2009 | 09/02/2011 |
Pereira Lopez Manuel | Secretario | 22/06/2009 | 09/02/2011 |
Pereira Lopez Manuel | Consejero Delegado | 22/06/2009 | 09/02/2011 |
Pereira Lopez Manuel | Consejero | 22/06/2009 | 09/02/2011 |
Pereira Lopez Manuel | Liquidador | 09/02/2011 | 09/02/2011 |
Taboada Garcia Luis Ramon | Consejero | 22/06/2009 | 09/02/2011 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES SARRIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 202, S 8, H LU 811, I/A 11 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-27
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 202, S 8, H LU 811, I/A 11 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-27
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 202, S 8, H LU 811, I/A 11 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-27
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 202, S 8, H LU 811, I/A 11 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-27
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-159-27
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-172-27
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 201, S 8, H LU 811, I/A 10 (22/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-125-27