PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES MANCHEGAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo La Libertad, 12
Código Postal 02001
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Razón Social PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES MANCHEGAS SA
CIF A02007946
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES MANCHEGAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES MANCHEGAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chocano Encarnacion Latino | Apoderado | 08/04/2019 | |
Lopez Vera Martinez Angel | Secretario | 06/08/2015 | 08/04/2019 |
Lopez Vera Martinez Angel | Consejero Delegado Mancomunado | 06/08/2015 | 08/04/2019 |
Lopez Vera Martinez Angel | Consejero | 06/08/2015 | 08/04/2019 |
Lopez Vera Martinez Angel | Liquidador Solidario | 08/04/2019 | 08/04/2019 |
Medrano Gonzalez Juan Enrique | Presidente | 06/08/2015 | 08/04/2019 |
Medrano Gonzalez Juan Enrique | Consejero Delegado Mancomunado | 06/08/2015 | 08/04/2019 |
Medrano Gonzalez Juan Enrique | Consejero | 06/08/2015 | 08/04/2019 |
Medrano Gonzalez Juan Enrique | Liquidador Solidario | 08/04/2019 | 08/04/2019 |
Sanchez Romero Tomas | Consejero Delegado Mancomunado | 06/08/2015 | 08/04/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES MANCHEGAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 959, L 723, F 32, S 8, H AB 1682, I/A 15 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 959, L 723, F 32, S 8, H AB 1682, I/A 15 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-02
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 959, L 723, F 32, S 8, H AB 1682, I/A 15 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 959, L 723, F 32, S 8, H AB 1682, I/A 15 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-02
Consejero Delegado Mancomunado
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 959, L 723, F 32, S 8, H AB 1682, I/A 15 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-02
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 867, L 631, F 91, S 8, H AB 1682, I/A 14 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-02
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 867, L 631, F 91, S 8, H AB 1682, I/A 14 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-02
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 9º.- Las Juntas Generales de Accionistas, que podrán ser ordinarias y extraordinarias, y se celebrarán con sujección estricta a lo establecido en el Título V de la vigente Ley de Sociedades de Capital. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 173, punto 2, de dicha Ley, la convocatoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 867, L 631, F 91, S 8, H AB 1682, I/A 13 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-02
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-175-02
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 867, L 631, F 91, S 8, H AB 1682, I/A 12 (23/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-168-02