PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES LA ANTILLA Y EL TERRON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Morito, 1
Código Postal 21449
Municipio Lepe
Provincia Huelva
Razón Social PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES LA ANTILLA Y EL TERRON SL
CIF B21419940
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 04/07/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario LA FFRESSA EXPORT IMPORT SL
VINCULACIONES DE PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES LA ANTILLA Y EL TERRON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES LA ANTILLA Y EL TERRON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRICOLAGE LA ANTILLA SL | Socio Unico | 01/10/2019 | 01/10/2019 |
Gomez Contreras Manuel Jesus | Liquidador Unico | 01/10/2019 | 01/10/2019 |
Gomez Contreras Manuel Jesus | Administrador Unico | 21/10/2009 | 01/10/2019 |
LA FFRESSA EXPORT IMPORT SL | Socio Unico | 01/10/2019 | 01/10/2019 |
Cruz Sanchez Cayetano | Administrador Unico | 02/06/2009 | 21/10/2009 |
Cruz Rodriguez Isabel Maria | Administrador Unico | 02/06/2009 | |
Dominguez Fernandez Mario | Apoderado | 02/06/2009 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES LA ANTILLA Y EL TERRON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 824 , F 147, S 8, H H 15576, I/A 5 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-21
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 824 , F 147, S 8, H H 15576, I/A 5 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-21
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 824 , F 147, S 8, H H 15576, I/A 5 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-21
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 824 , F 147, S 8, H H 15576, I/A 5 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 824 , F 147, S 8, H H 15576, I/A 5 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-21
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 824 , F 147, S 8, H H 15576, I/A 4 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-21
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 824 , F 147, S 8, H H 15576, I/A 4 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 824 , F 147, S 8, H H 15576,H , I/ 3 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 824 , F 147, S 8, H H 15576,H , I/ 3 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 824 , F 146, S 8, H H 15576,H , I/ 2 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-21