PROMOCIONES WATSONIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Azucenas, 5
Código Postal 28039
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONES WATSONIA SL
CIF B87636759
Capital Social 440509.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 06/09/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lorenzo Rodriguez Pedro Celestino
VINCULACIONES DE PROMOCIONES WATSONIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES WATSONIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lorenzo Rodriguez Pedro Celestino | Socio Unico | 21/09/2016 | 17/08/2023 |
Lorenzo Rodriguez Pedro Celestino | Liquidador | 19/11/2020 | 17/08/2023 |
Lorenzo Rodriguez Pedro Celestino | Administrador Unico | 21/09/2016 | 19/11/2020 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES WATSONIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35136 , F 29, S 8, H M 631877, I/A 5 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35136 , F 29, S 8, H M 631877, I/A 4 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35136 , F 29, S 8, H M 631877, I/A 4 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35136 , F 29, S 8, H M 631877, I/A 4 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-28
- RENUMERADAS LAS PARTICIPACIONES SOCIALES DEL 1 AL 437.503, AMBOS INCLUSIVE, MODIFICANDO EL ARTICULO 5º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35136 , F 28, S 8, H M 631877, I/A 3 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-28
Capital Anterior: | 1.503.006,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.062.497,00 | Euros |
Capital Actual: | 440.509,00 | Euros |
Porcentaje: | 70,69 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35136 , F 28, S 8, H M 631877, I/A 3 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.500.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.503.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 49.900,20 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35136 , F 28, S 8, H M 631877, I/A 2 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35136 , F 26, S 8, H M 631877, I/A 1 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35136 , F 26, S 8, H M 631877, I/A 1 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-28
Dirección:C/ AZUCENAS 5 (MADRID)
Comienzo de operaciones:06/09/16
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La construcción, rehabilitación, promoción, comercialización, compraventa, parcelación y gestión de inmuebles, incluso acogiéndose a los beneficios del régimen de Protección Oficial, así como su administración, y en la medida permitida legalmente asesoramiento dentro del ámbito inmobiliario y en mat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35136 , F 26, S 8, H M 631877, I/A 1 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-28