PROMOCIONES UNO SA - EXTINGUIDA
Provincia Granada
Razón Social PROMOCIONES UNO SA
CIF A18227033
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCIONES UNO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES UNO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcazar Lopez Joaquin | Consejero | 13/10/2009 | 09/08/2012 |
Alcazar Lopez Juan | Vicepresidente | 13/10/2009 | 09/08/2012 |
Alcazar Lopez Juan | Consejero | 13/10/2009 | 09/08/2012 |
Alcazar Lopez Manuel Angel | Liquidador | 09/08/2012 | 09/08/2012 |
Alcazar Lopez Maria Del Carmen | Presidente | 13/10/2009 | 09/08/2012 |
Alcazar Lopez Maria Del Carmen | Consejero | 13/10/2009 | 09/08/2012 |
Bullejos Galvez Felix | Secretario No Consejero | 09/08/2012 | |
Alcazar Lopez Joaquin | Consejero Delegado Mancomunado | 13/10/2009 | |
Alcazar Lopez Juan Miguel | Vicepresidente | 13/10/2009 | |
Alcazar Lopez Juan Miguel | Consejero Delegado Mancomunado | 13/10/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES UNO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917 , F 203, S 8, H GR 169, I/A 12 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917 , F 203, S 8, H GR 169, I/A 12 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917 , F 203, S 8, H GR 169, I/A 12 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-18
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917 , F 203, S 8, H GR 169, I/A 12 (09/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-18
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-216-18
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2011-9-18
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917 , F 203, S 8, H GR 169, I/A 11 (13/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-18
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917 , F 203, S 8, H GR 169, I/A 11 (13/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-18
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-173-18
- Por Auto de 22 de octubre de 2.008 recaido en el Procedimiento Medidas Cautelares Previas nº 353/2008, seguido en el Juzgado de 1& Inst. Nº 14 de Granada, se ordena la anotación preventiva de la demanda de impugnación de acuerdos sociales adoptados por la Sociedad en Junta General de 26/12/07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917 , F 203, S 8, H GR 169, I/A B (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-18