PROMOCIONES TURIA MANZANARES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 166
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONES TURIA MANZANARES SL
CIF B82536814
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROMOCIONES TURIA MANZANARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES TURIA MANZANARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Calvo Sara | Liquidador Solidario | 29/01/2015 | 29/01/2015 |
Martin Calvo Sara | Administrador Solidario | 14/03/2013 | 29/01/2015 |
Sanchis Llorens Amparo | Liquidador Solidario | 29/01/2015 | 29/01/2015 |
Sanchis Llorens Amparo | Administrador Solidario | 14/03/2013 | 29/01/2015 |
Fernandez Blasco Francisco | Administrador Unico | 11/11/2011 | 14/03/2013 |
Fernandez Blasco Francisco | Administrador Solidario | 02/06/2009 | 11/11/2011 |
Torija Caballero Gregorio | Administrador Solidario | 02/06/2009 | 11/11/2011 |
Torija Pradillo David | Apoderado | 11/11/2011 | |
DATEVGRE SL | Administrador Unico | 02/06/2009 | |
Torija Caballero Gregorio | Representante | 02/06/2009 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES TURIA MANZANARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15045 , F 22, S 8, H M 251018, I/A 13 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15045 , F 22, S 8, H M 251018, I/A 13 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15045 , F 22, S 8, H M 251018, I/A 13 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15045 , F 22, S 8, H M 251018, I/A 13 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15045 , F 22, S 8, H M 251018, I/A 12 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15045 , F 22, S 8, H M 251018, I/A 12 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15045 , F 22, S 8, H M 251018, I/A 12 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15045 , F 21, S 8, H M 251018, I/A 11 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15045 , F 21, S 8, H M 251018, I/A 10 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15045 , F 21, S 8, H M 251018, I/A 10 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-28