PROMOCIONES TECNICAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Covarrubias, 21
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PROMOCIONES TECNICAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA
CIF A28420339
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PROMOCIONES TECNICAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES TECNICAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barbado Marugan Aurelio | Liquidador | 04/08/2023 | 20/08/2024 |
Barbado Marugan Aurelio | Secretario No Consejero | 27/02/2012 | 04/08/2023 |
Borondo Udaeta Jorge Augusto | Consejero | 27/02/2012 | 04/08/2023 |
Borondo Udaeta Miguel Maria | Consejero | 27/02/2012 | 04/08/2023 |
Borondo Udaeta Pedro Maria | Consejero | 19/01/2017 | 04/08/2023 |
Borondo Udaeta Pedro Maria | Presidente | 19/01/2017 | 04/08/2023 |
Borondo Lopez Miguel | Consejero Delegado Solidario | 27/02/2012 | 19/01/2017 |
Borondo Lopez Miguel | Presidente | 27/02/2012 | 19/01/2017 |
Borondo Lopez Miguel | Consejero | 27/02/2012 | 19/01/2017 |
Borondo Udaeta Jorge Augusto | Consejero Delegado Mancomunado | 27/02/2012 | 19/01/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES TECNICAS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 68958, I/A 20 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24122 , F 220, S 8, H M 68958, I/A 19 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24122 , F 220, S 8, H M 68958, I/A 19 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24122 , F 220, S 8, H M 68958, I/A 19 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24122 , F 220, S 8, H M 68958, I/A 18 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24122 , F 219, S 8, H M 68958, I/A 17 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24122 , F 219, S 8, H M 68958, I/A 17 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24122 , F 219, S 8, H M 68958, I/A 17 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24122 , F 219, S 8, H M 68958, I/A 16 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24122 , F 219, S 8, H M 68958, I/A 16 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-28