PROMOCIONES TAURO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Martillo, 26
Código Postal 41020
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social PROMOCIONES TAURO SL
CIF B04024873
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único JUEGOMATIC SA
VINCULACIONES DE PROMOCIONES TAURO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES TAURO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abellan Perez Carlos | Apoderado Solidario | 23/06/2017 | 27/03/2018 |
Abellan Perez Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/02/2017 | 27/03/2018 |
Balague Ribalta Joan Ramon | Apoderado Solidario | 23/06/2017 | 27/03/2018 |
Barba Leon Juan | Apoderado Mancomunado | 05/04/2016 | 27/03/2018 |
Barcelo Obregon Francisco Javier | Apoderado Solidario | 23/06/2017 | 27/03/2018 |
Buera Ribera Gerard | Apoderado Solidario | 23/06/2017 | 27/03/2018 |
Buera Ribera Gerard | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/02/2017 | 27/03/2018 |
CORTES & PEREZ AUDITORES Y ASESORES ASOCIADOS SL | Auditor | 04/01/2017 | 27/03/2018 |
CORTES PEREZ Y COMPAÑIA AUDITORES SLP | Auditor | 09/01/2014 | 27/03/2018 |
Cosculluela Vidal Maria | Apoderado Solidario | 23/06/2017 | 27/03/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES TAURO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6318 , F 179, S 8, H SE 65376, I/A 46 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6318 , F 179, S 8, H SE 65376, I/A 46 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-41
- Extendida la correspondiente nota de inexistencia de obtáculos registrales a que se refiere el articulo 231 del RRM, quedando cerrada esta hoja por el plazo provisional de seis meses a contar desde la fecha de esta inscripción
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6318 , F 179, S 8, H SE 65376, I/A 45 1 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-41
- Absorbidas: MABEL 96 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (04/10/2017)
CVE: BORME-B-2017-195-08
- Absorbidas: MABEL 96 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (28/06/2017)
CVE: BORME-B-2017-127-41
- Absorbidas: MABEL 96 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (27/06/2017)
CVE: BORME-B-2017-126-08
Apoderado Solidario
- Abellan Perez Carlos
- Balague Ribalta Joan Ramon
- Barcelo Obregon Francisco Javier
- Buera Ribera Gerard
- Cosculluela Vidal Maria
- Cots Vega Francisco Javier
- Cruz Serra Lidia
- Escalera Hernandez Susana
- Fabregas Luelmo Enric
- Gomez Gonzalez Jorge
- Grau Miro Anna
- Marcos Muñoz Carmen
- Mas Ribo Ricard
- Perez Chesa Maria Roser
- Royo Trallero David
- Sala Costa-jussa Carlota
- Salmeron Davi Merce
- Vintro Fortuny Joan
- Vizcaino Prat Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6318 , F 178, S 8, H SE 65376, I/A 45 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6220 , F 82, S 8, H SE 65376, I/A 44 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6220 , F 82, S 8, H SE 65376, I/A 44 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6220 , F 82, S 8, H SE 65376, I/A 43 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-41