PROMOCIONES SON AMONDA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Lluc, 277
Código Postal 07300
Municipio Inca
Provincia Illes Balears
Razón Social PROMOCIONES SON AMONDA SL
CIF B07918709
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PROMOCIONES SON AMONDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES SON AMONDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fullana Escarrer Maria Magdalena | Administrador Mancomunado | 19/09/2011 | 09/09/2020 |
Fullana Escarrer Maria Magdalena | Liquidador Mancomunado | 09/09/2020 | 09/09/2020 |
Gallego De La Ossa Antonio | Apoderado Mancomunado | 19/09/2011 | 09/09/2020 |
Torres Pereira Francisca | Administrador Mancomunado | 16/09/2010 | 09/09/2020 |
Torres Pereira Francisca | Liquidador Mancomunado | 09/09/2020 | 09/09/2020 |
Torres Pereira Francisca | Apoderado Mancomunado | 03/04/2017 | 09/09/2020 |
Urbano Fullana Antonio-jaime | Apoderado Mancomunado | 03/04/2017 | 09/09/2020 |
Urbano Lopez Antonio | Apoderado Mancomunado | 19/09/2011 | 09/09/2020 |
Urbano Lopez Antonio | Administrador Mancomunado | 16/09/2010 | 19/09/2011 |
Gallego Torres Jose Antonio | Administrador Mancomunado | 16/09/2010 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES SON AMONDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2703 , F 163, S 8, H PM 31194, I/A 8 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2703 , F 163, S 8, H PM 31194, I/A 8 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-07
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2703 , F 163, S 8, H PM 31194, I/A 8 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2703 , F 163, S 8, H PM 31194, I/A 8 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-07
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2703 , F 163, S 8, H PM 31194, I/A 8 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1625 , F 203, S 8, H PM 31194, I/A 7 (03/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1625 , F 202, S 8, H PM 31194, I/A 6 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1625 , F 202, S 8, H PM 31194, I/A 5 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1625 , F 202, S 8, H PM 31194, I/A 5 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-169-07