PROMOCIONES SERRANO 2005 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Escritor Ben Nassir, 24
Código Postal 02006
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Razón Social PROMOCIONES SERRANO 2005 SL
CIF B02400992
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 07/11/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario Serrano Moreno Manuel
VINCULACIONES DE PROMOCIONES SERRANO 2005 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES SERRANO 2005 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Serrano Moreno Manuel | Socio Unico | 23/10/2012 | 10/02/2020 |
Serrano Moreno Manuel | Administrador Unico | 23/10/2012 | 10/02/2020 |
Serrano Moreno Manuel | Liquidador | 10/02/2020 | 10/02/2020 |
Serrano Moreno Francisco | Administrador Mancomunado | 23/10/2012 | |
Serrano Moreno Manuel | Administrador Mancomunado | 23/10/2012 | |
Serrano Moreno Ramon | Administrador Mancomunado | 23/10/2012 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES SERRANO 2005 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807, L 571, F 157, S 8, H AB 15301, I/A 3 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807, L 571, F 157, S 8, H AB 15301, I/A 3 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807, L 571, F 157, S 8, H AB 15301, I/A 3 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-02
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807, L 571, F 157, S 8, H AB 15301, I/A 3 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-02
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807, L 571, F 157, S 8, H AB 15301, I/A 2 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807, L 571, F 157, S 8, H AB 15301, I/A 2 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-02
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807, L 571, F 157, S 8, H AB 15301, I/A 2 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-02
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807, L 571, F 157, S 8, H AB 15301, I/A 2 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-02
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-173-02