PROMOCIONES RIOJA DEL PLATA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ SIETE INFANTES DE LARA 15 1º
Municipio Logroño
Provincia La Rioja
Razón Social PROMOCIONES RIOJA DEL PLATA SL
CIF B26483321
Capital Social 459000.0 Euros
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Fecha de Constitución 10/05/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROMOCIONES RIOJA DEL PLATA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES RIOJA DEL PLATA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adan Ruiz Ervigio | Apoderado | 31/03/2014 | 05/07/2022 |
Bajo Blasco Martin | Administrador Solidario | 13/06/2011 | 05/07/2022 |
Del Rey Apellaniz Carlos Alfonso | Administrador Solidario | 13/06/2011 | 05/07/2022 |
Del Rey Apellaniz Carlos Alfonso | Liquidador Unico | 05/07/2022 | 05/07/2022 |
Espeso Chicote Rafael | Administrador Solidario | 13/06/2011 | 05/07/2022 |
San Roman Abad Santiago | Administrador Solidario | 13/06/2011 | 05/07/2022 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES RIOJA DEL PLATA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 92, S 8, H LO 14514, I/A 6 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 92, S 8, H LO 14514, I/A 6 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-26
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 92, S 8, H LO 14514, I/A 6 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-26
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 92, S 8, H LO 14514, I/A 6 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 92, S 8, H LO 14514, I/A 6 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 92, S 8, H LO 14514, I/A 6 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 91, S 8, H LO 14514, I/A 5 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-26
Capital Anterior: | 385.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 74.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 459.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 19,22 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 90, S 8, H LO 14514, I/A 4 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-26
Capital Anterior: | 300.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 85.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 385.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 28,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 90, S 8, H LO 14514, I/A 3 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-26
Capital Anterior: | 200.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 300.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 89, S 8, H LO 14514, I/A 2 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-26