PROMOCIONES RESIDENCIALES I PAR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Arana Sabino, 35
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social PROMOCIONES RESIDENCIALES I PAR SA
CIF A95286993
Capital Social 85860.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 21/11/2003
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor BETEAN AUDITORIA SLP
VINCULACIONES DE PROMOCIONES RESIDENCIALES I PAR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES RESIDENCIALES I PAR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BETEAN AUDITORIA SLP | Auditor | 26/06/2012 | 02/01/2014 |
Guzman Cruzat Nicolas | Administrador Solidario | 29/05/2013 | 02/01/2014 |
Pagalday Bereciartua Ainhoa | Administrador Solidario | 29/05/2013 | 02/01/2014 |
ZUBIZARRETA CONSULTING SL | Auditor | 05/01/2012 | 02/01/2014 |
Guzman Cruzat Nicolas | Administrador Mancomunado | 10/12/2009 | 29/05/2013 |
Larrañaga Bolinaga Angel | Administrador Mancomunado | 24/12/2008 | 29/05/2013 |
Pagalday Bereciartua Ainhoa | Administrador Mancomunado | 24/12/2008 | 29/05/2013 |
Pagalday Uribe Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 24/12/2008 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES RESIDENCIALES I PAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4364 , F 158, S 8, H BI 38464, I/A 11 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-6-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROMOCIONES RESIDENCIALES I PAR SA
Nif:A95286993
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:1
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Fecha de Resolución:01/07/2013
Número Procedimiento Concursal:587/2013
Datos Registrales:
Tomo:
4364
Libro:
0
Folio:
158
Hoja:
8-38464
Inscripción:
11
Fecha Inscripción02/01/2014
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4364 , F 158, S 8, H BI 38464, I/A 11 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-6-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifica el art. 14º de estatutos.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4364 , F 158, S 8, H BI 38464, I/A 10 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4364 , F 158, S 8, H BI 38464, I/A 10 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4364 , F 158, S 8, H BI 38464, I/A 10 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4364 , F 157, S 8, H BI 38464, I/A 9 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4364 , F 157, S 8, H BI 38464, I/A 8 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-48
- AVDA SABINO ARANA 35 BAJO (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4364 , F 157, S 8, H BI 38464, I/A 7 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-245-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-217-48
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación de los Artículos 5º, 7º y 14º de los EstatutosSociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4364 , F 156, S 8, H BI 38464, I/A 6 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-48