PROMOCIONES REMON SL - EXTINGUIDA
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social PROMOCIONES REMON SL
CIF B03290301
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Auditor Mas Torres Francisco Luis
VINCULACIONES DE PROMOCIONES REMON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES REMON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mas Torres Francisco Luis | Auditor | 02/10/2009 | 24/05/2019 |
Reig Sempere Ismael Jose | Liquidador | 27/12/2017 | 24/05/2019 |
Reig Sempere Ismael Jose | Administrador Unico | 27/12/2017 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES REMON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 168, S 8, H A 14875, I/A 5 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 168, S 8, H A 14875, I/A 5 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 168, S 8, H A 14875, I/A 4 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 168, S 8, H A 14875, I/A 4 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 168, S 8, H A 14875, I/A 4 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-47-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-164-03
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1467 , F 168, S 8, H A 14875, I/A 3 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-03
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-16-03