PROMOCIONES REAL 2013 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Francisco Mir Berlanga, Maritimo, 7
Código Postal 52006
Municipio Melilla
Provincia Melilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONES REAL 2013 SL
CIF B52028768
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 25/02/2013
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PROMOCIONES REAL 2013 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES REAL 2013 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abdelkader El Hadi Nayim | Administrador Mancomunado | 24/10/2013 | 02/03/2018 |
Abdelkader El Hadi Nayim | Liquidador Mancomunado | 02/03/2018 | 02/03/2018 |
Mojtar Chaib Chaib | Administrador Mancomunado | 24/10/2013 | 02/03/2018 |
Mojtar Chaib Chaib | Liquidador Mancomunado | 02/03/2018 | 02/03/2018 |
Abdelkader El Hadi Nayim | Socio Unico | 08/03/2013 | 24/10/2013 |
Abdelkader El Hadi Nayim | Administrador Unico | 08/03/2013 | 24/10/2013 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES REAL 2013 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 187, S 8, H ML 1941, I/A 4 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-52
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 187, S 8, H ML 1941, I/A 4 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-52
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 187, S 8, H ML 1941, I/A 4 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-52
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 187, S 8, H ML 1941, I/A 4 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-52
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 5º.- El capital social es de "óTRES MIL eurosº" (3.000,00 e), dividido en TRES MIL PARTICIPACIONES SOCIALES de UN EURO (1,00 E) de valor nominal cada una de ellas, acumulables e indivisibles, numeradas correlativamente de la uno a la tres mil. Se encuentra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 187, S 8, H ML 1941, I/A 3 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-52
Capital Anterior: | 1.083.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.080.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,72 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 187, S 8, H ML 1941, I/A 3 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-52
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 5º.- El capital social es de "óUN MILLON OCHENTA Y TRES MIL eurosº" (1.083.000,00 e), dividido en UN MILLON OCHENTA Y TRES MIL (1.083.000) PARTICIPACIONES SOCIALES de UN EURO (1,00 E) de valor nominal cada una de ellas, acumulables e indivisibles, numeradas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 186, S 8, H ML 1941, I/A 2 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-52
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.080.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.083.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 36.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 186, S 8, H ML 1941, I/A 2 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-52
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 186, S 8, H ML 1941, I/A 2 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-52
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 186, S 8, H ML 1941, I/A 2 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-52