PROMOCIONES PRALMORIL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Bernardo, 21
Código Postal 33402
Municipio Avilés
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROMOCIONES PRALMORIL SL
CIF B74208109
Capital Social 607465.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 20/06/2007
VINCULACIONES DE PROMOCIONES PRALMORIL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES PRALMORIL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Mendez Alfonso | Apoderado | 18/11/2020 | 28/11/2023 |
Alvarez Morillas Jose Alfonso | Administrador Unico | 28/11/2023 | |
Alvarez Morillas Jose Alfonso | Liquidador | 28/11/2023 | 28/11/2023 |
Mendez Gutierrez Carmen | Apoderado | 03/09/2019 | 28/11/2023 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES PRALMORIL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3617 , F 196, S 8, H AS 36747, I/A 7 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3617 , F 196, S 8, H AS 36747, I/A 7 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3617 , F 196, S 8, H AS 36747, I/A 7 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3617 , F 196, S 8, H AS 36747, I/A 7 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3617 , F 195, S 8, H AS 36747, I/A 6 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-33
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3617 , F 194, S 8, H AS 36747, I/A 5 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3617 , F 194, S 8, H AS 36747, I/A 4 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-33
Capital Anterior: | 457.465,00 | Euros |
Aumento de capital: | 150.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 607.465,00 | Euros |
Porcentaje: | 32,79 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3617 , F 194, S 8, H AS 36747, I/A 4 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-33
- C/ SAN BERNARDO 21 BAJO (AVILES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3617 , F 193, S 8, H AS 36747, I/A 3 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3617 , F 193, S 8, H AS 36747, I/A 3 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-33