PROMOCIONES PEYRI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Joaquin Turina, 29
Código Postal 21001
Municipio Huelva
Provincia Huelva
Razón Social PROMOCIONES PEYRI SL
CIF B21236773
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario ANTONIO ESPAÑA E HIJOS SL
VINCULACIONES DE PROMOCIONES PEYRI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES PEYRI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANTONIO ESPAÑA E HIJOS SL | Socio Unico | 24/04/2009 | 13/11/2023 |
España Prieto Alberto Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/04/2009 | 13/11/2023 |
España Prieto Alberto Jose | Consejero | 20/01/2014 | 13/11/2023 |
España Prieto Alberto Jose | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 20/01/2014 | 13/11/2023 |
España Prieto Alberto Jose | Liquidador Solidario | 13/11/2023 | 13/11/2023 |
España Prieto Alberto Jose | Presidente | 20/01/2014 | 13/11/2023 |
España Prieto Miguel Angel | Vicepresidente | 20/01/2014 | 13/11/2023 |
España Prieto Miguel Angel | Consejero | 20/01/2014 | 13/11/2023 |
España Prieto Miguel Angel | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 20/01/2014 | 13/11/2023 |
Peguero España Jose Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/04/2009 | 13/11/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PROMOCIONES PEYRI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1020 , F 21, S 8, H H 5302, I/A 6 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-21
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1020 , F 21, S 8, H H 5302, I/A 6 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-21
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1020 , F 21, S 8, H H 5302, I/A 6 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-21
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1020 , F 21, S 8, H H 5302, I/A 6 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-21
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1020 , F 21, S 8, H H 5302, I/A 6 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-21
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 396 , F 195, S 8, H H 5302, I/A 5 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-21
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 396 , F 195, S 8, H H 5302, I/A 5 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-21
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 396 , F 195, S 8, H H 5302, I/A 5 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-21
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-219-21
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-190-21