PROMOCIONES PARIENTE DIAGO SA - EXTINGUIDA
Dirección social C/ FLORIDA 3 - POLIGONO INDUSTRIAL VILLAPARK, NAVE
Código Postal 28670
Municipio Villaviciosa de Odón
Provincia Madrid
Razón Social PROMOCIONES PARIENTE DIAGO SA
CIF A82397498
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único De Diago Villarubia Enrique
Propietario CDM PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES DIAGO MADRID SA
VINCULACIONES DE PROMOCIONES PARIENTE DIAGO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES PARIENTE DIAGO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CDM PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES DIAGO MADRID SA | Socio Unico | 14/01/2015 | 30/01/2018 |
De Diago Diaz Enrique | Apoderado | 13/12/2016 | 30/01/2018 |
De Diago Villarrubia Enrique | Administrador Unico | 17/09/2009 | 30/01/2018 |
De Diago Villarubia Enrique | Administrador Unico | 13/01/2015 | 30/01/2018 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES PARIENTE DIAGO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14472 , F 37, S 8, H M 239320, I/A 11 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14472 , F 37, S 8, H M 239320, I/A 11 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14472 , F 36, S 8, H M 239320, I/A 10 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
- C/ FLORIDA 3 - POLIGONO INDUSTRIAL VILLAPARK, NAVE (VILLAVICIOSA DE ODON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14472 , F 36, S 8, H M 239320, I/A 9 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14472 , F 36, S 8, H M 239320, I/A 9 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14472 , F 36, S 8, H M 239320, I/A 8 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14472 , F 35, S 8, H M 239320, I/A 7 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-28
- SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 6& EL NOMBRAMIENTO DE DE DIAGO VILLARRUBIA ENRIQUE, SIENDO LO CORRECTO DE DIAGO VILLARUBIA ENRIQUE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14472 , F 35, S 8, H M 239320, I/A 6 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2015-12-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-236-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14472 , F 35, S 8, H M 239320, I/A 6 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-28